Entreprise : SGA-VARENNE - SIREN 338 099 229
Identité
Dénomination
SGA-VARENNE
SIREN (siège)
338 099 229
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1986
Début d’activité
03/06/1986
Date de fin de la personne morale
01/07/2061
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
ADMINISTRATION DE BIENS, TRANSACTIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERESAGENCE IMMOBILIERE, DEMARCHAGE COURTIER D'IMMEUBLE.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
440000 EUR
Adresse du siège
29 RUE SAINT-LAZARE 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIAU JEAN-LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Samois-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MAURIN CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT EXPERTISE & CONSEIL DELORY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1986
Siret
33809922900027
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION DE BIENS, TRANSACTIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERESAGENCE IMMOBILIERE, DEMARCHAGE COURTIER D'IMMEUBLE.
Adresse
29 RUE SAINT-LAZARE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1986
Siret
33809922900019
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE MILTON
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1986B0790833
Date d'ajout
17/01/2022
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 09-12-2021 Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2016 en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. Neaud pour une durée de 5 ans, et, statuant à nouveau, prononce à l'encontre de M. Neaud une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
18/10/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 18-10-2016 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE M. Franck Neaud POUR UNE DUREE DE 5 ANS SOUS LE NUMERO P201301347
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
17/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17-07-2013 arrête le plan de cession au profit de : sociétés ADB CONSULTING et VIALA FLEURY conjointement et indissociablement . Sous le n° P201301347.
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
17/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17-07-2013 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201301347 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Limon Duparcmeur, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés à l'issue de sa mission conformément à l'article L631-22 du code de commerce
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/06/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 24/06/2013, soit jusqu'au 24/07/2013
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
24/04/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 24/04/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201301347 date de cessation des paiements le 15/04/2013, et a désigné juge commissaire : M. Limon Duparcmeur, administrateur : SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés 67 Boulevard Lannes 75116 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 24/06/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
16/04/2012
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION Cabinet Varenne Champagne FORME JURIDIQUE Société anonyme SIEGE SOCIAL 29 rue Saint Lazare 75009 Paris RCS 672 007 085
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).