Entreprise : GUERIN TRADE INTERNATIONAL - SIREN 338 086 655
Identité
Dénomination
GUERIN TRADE INTERNATIONAL
Sigle
GTI
SIREN (siège)
338 086 655
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2001
Début d’activité
01/06/1986
Date de fin de la personne morale
25/03/2052
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, import, export, location de tout matériel neuf ou d'occasion, tout produit manufacturé et de toute matière première
Code APE
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
21 AV GEORGE V 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Tavera ALBERT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Maciocco JEANNE
Nom d'usage
Tavera
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA BM PARTS SA
Qualité
Administrateur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1986
Siret
33808665500093
Code APE
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Adresse
21 AV GEORGE V
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/2012
Siret
33808665500085
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
85 RUE MICHEL-ANGE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
33808665500051
Code APE
511A
Adresse
16 RUE DE BELFORT
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/1999
Siret
33808665500069
Code APE
501Z
Adresse
92 AV DE STALINGRAD
94550 , CHEVILLY-LARUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2000
Siret
33808665500077
Code APE
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Nature de l'établissement
Activité principale
Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Adresse
90 AV DE LA REPUBLIQUE
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/1989
Siret
33808665500036
Code APE
511A
Adresse
62 RUE DES BARENTINS
95870 , BEZONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
62-64
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/04/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/04/1989
Description
Historique : LA SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE DE 8 5 RUE CHAUVEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE AU 63 RUE J EAN BAPTISTE LEBAS 59200 TOURCOING A COMPTER DU 25 /08/1988. ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DE NANTERRE LE 23 JUIN 1986 PUBLICATION LEGALE : JOUR NAL SPECIAL DES SOCIETES FRANCAISES DU 05 JUIN 198 6. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOIN G LE 07/04/1989 PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU MERCREDI 05 OCTOBRE 1988. 14.8.1989 : TRANSFERT D U SIEGE SOCIAL à BEZONS 62/64 RUE DES BARENTINS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 03/02/1989. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).