Entreprise : GESTER HOLDING - SIREN 338 049 182
Identité
Dénomination
GESTER HOLDING
SIREN (siège)
338 049 182
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1986
Date de fin de la personne morale
25/06/2085
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE POUY 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRANDO EDMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Embrun
Nom, Prénom(s)
LANIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
CAZENAVE DOINA GABRIELLE
Nom d'usage
TREVISIOL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Les Vigneaux
Nom, Prénom(s)
TREVISIOL MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
L'Argentiere la Bessee
Nom, Prénom(s)
TREVISIOL PAUL , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Les Vigneaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33804918200029
Enseigne
GESTER HOLDING
Code APE
652E
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE OU MAJORITAIRE AU CAPITAL SOCIAL DE TOUTES SOCIETES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES, TOUTES OPERATIONS D'ACHATS D'IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS EN VUE DE LEUR REVENTE EN TOTALITE OU PAR LOTS ASSISTANCE A LA GESTION FINANCIERE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DE CES MEMES SOCIETES
Adresse
10 RUE 10 rue de Pouy
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1994
Siret
33804918200037
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participation minoritaire ou majoritaire au capital social de toutes sociétés commerciales ou industrielles, toutes opérations d'achats d'immeubles ou droits immobiliers en vue de leur revente en totalité ou par lots assistance à la gestion financière administrative et commerciale de ces mêmes sociétés
Adresse
252 AV DE LA QUIERA
06370 , MOUANS-SARTOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/12/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 12 1994 LE TC DE GAP ARRETE LE PLAN PAR CONTINUATION DANS LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE; FIXE LA DUREE DU PLAN A 4 ANS; DESIGNE MAITRE JEAN PIERRE HIDOUX 3 RUE DU CAPITAINE DE BRESSON 05000 GAP COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN; MAINTIENT MAITRE JEAN PIERRE HIDOUX 3 RUE DU CAPITAINE DE BRESSON 05000 GAP EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
05/04/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29 03 1994 LE TC DE GAP OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE ; DESIGNE MR PELLENQ ANDRE JUGE COMMISSAIRE , MAITRE HIDOUX JEAN PIERRE 3 RUE CAPITAINE DE BRESSON 05000 GAP EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERSET DESIGNE MAITRE GILLIBERT MICHEL 21 BLD GASSENDI DIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ; FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 29 03 1994
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/03/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU TC DE GAP EN DATE DU 22 MARS 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).