Entreprise : RUNGIS TRANSPORTS 94 - SIREN 338 020 258
Identité
Dénomination
RUNGIS TRANSPORTS 94
SIREN (siège)
338 020 258
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1987
Date de fin de la personne morale
03/05/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182176.58 EUR
Adresse du siège
1 B RUE DES ALOUETTES 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEN HAYOUN DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Chilly-Mazarin
Nom, Prénom(s)
SICOT FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Montgeron
Nom, Prénom(s)
BEN HAYOUN EPOUSE KLAK PASCALE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Chilly-Mazarin
Nom, Prénom(s)
BEN HAYOUN PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Chilly-Mazarin
Nom, Prénom(s)
COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33802025800038
Code APE
602L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports routiers - service de transports de marchandises pour compte d'autrui.
Adresse
1 B RUE 1 BIS Rue DES ALOUETTES
94320 , Thiais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20547
Date d'ajout
17/07/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20420
Date d'ajout
11/07/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 10/07/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. VERGNET PIERRE , nom du liquidateur : ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
14208
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 16/01/2003 nommant M. VERGNET PIERRE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
16051
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
2177
Date d'ajout
12/11/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 08/11/2001 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M. pierre ben Hayoun né de 16/08/1937 à Paris (75018) demeurant 31 avenue de gravelle 94220 Charenton à concurrence de 1 000 000f .
Numéro d'observation
12076
Date d'ajout
05/08/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 04/08/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j00813 , date de cessation des paiements le 28/07/1998 , désigne juge commissaire m. Guy Bellanger , juge commissaire suppléant m Jean-pierre Rivoal , liquidateur me pierre Segui 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
11615
Date d'ajout
28/07/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 28/07/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).