Entreprise : SCI SEMIRAMIS - SIREN 338 001 308
Identité
Dénomination
SCI SEMIRAMIS
SIREN (siège)
338 001 308
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2002
Début d’activité
01/02/2002
Date de fin de la personne morale
07/03/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction, transformation, entre- tien, location de tous biens immobiliers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1525 EUR
Adresse du siège
95 IMP DES EPINOUSES 17190 SAINT-GEORGES-D'OLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Georges-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE MIREILLE
Nom d'usage
RACQUET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
SAINT GEORGES D OLERON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
33800130800026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, transformation, entre- tien, location de tous biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, construction, transformation, entre- tien, location de tous biens immobiliers.
Adresse
95 IMP DES EPINOUSES
17190 , SAINT-GEORGES-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Georges-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/05/1986
Siret
33800130800018
Code APE
702A
Adresse
10 RTE DE DREUX
27810 , MARCILLY-SUR-EURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/03/2002
Description
(Divers) Historique : Dépot des statuts constitutifs au GTC de EVREUX le 28.05.1986. RCS EVREUX D 338 001 308 (1986D00052) Dépot des actes de transfert au GTC de MARENNES le 8.03.2002 La société ne conserve aucune activité à l'ancien siège. Publicité : EURE INFOS du 27.02.2002 Suite au transfert Mme Mireille RACQUET née FONTAINE a été nommée gérante en remplacement de Mr SEVIN Michel démissionnaire à compter du 1.02. 2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).