Entreprise : SCI SAINT ROCH - SIREN 337 974 950
Identité
Dénomination
SCI SAINT ROCH
SIREN (siège)
337 974 950
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1986
Début d’activité
01/07/1986
Date de fin de la personne morale
23/06/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition d'immeubles en vue de la location.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1599 AV SAINT-ROCH 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINA JOSYANE
Nom d'usage
VOEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
VOEUX ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
CARPENTRAS
Nom, Prénom(s)
VOEUX ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
VOEUX VERANE
Nom d'usage
CHAUVET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Le Luc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33797495000012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition d'immeubles en vue de la location.
Autres Activités
acquisition d'immeubles en vue de la location.
Adresse
1599 AV SAINT-ROCH
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3500
Date d'ajout
21/11/2000
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : LAVILLE GUY NOUVEAU GERANT : VOEUX ANDRE A COMPTER DU 26 AOUT 2000 JOURNAL : LA LIBERTE DU 23 SEPTEMBRE 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
------INSCRIPTION D'OFFICE No373 DU 17.02.1994 : PAR ORDONNANCES DE REFERE EN DATE DES 10 NOVEMBRE 1993 ET 15 DECEMBRE 1993, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS (84) A DESIGNE : - MONSIEUR LAVILLE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, CHARGE D'ADMINISTRER LA SOCIETE ET DE CONSERVER SON ACTIF DANS L'ATTENTE DE L'ACCORD DES ASSOCIES. ANCIEN GERANT : VOEUX YVES A COMPTER DU 08 MAI 1993 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).