Entreprise : SCI LA FAMILLE - SIREN 337 970 792
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2021)
Dénomination
SCI LA FAMILLE
SIREN (siège)
337 970 792
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1986
Fermeture de l'établissement - 33797079200020
- Date d'effet de la fermeture : 10/02/2021
Fermeture de l'établissement - 33797079200012
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2012
Date de fin de la personne morale
19/06/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
13 IMP DE LA CANDEILLERE 31140 MONTBERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUCHENS JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Rouffiac-Tolosan
Nom, Prénom(s)
CARRION INCARNATION
Nom d'usage
GUCHENS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Montberon
Nom, Prénom(s)
GUCHENS CAROLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Colomiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/04/1986
Siret
33797079200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
78 AV DES ETATS UNIS
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/04/1986
Siret
33797079200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, LA CONSTRUCTION DE TOUS BATIMENTS SUR LES BIENS DONT LA STE EST PROPRIETAIRE, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DESDITS BIENS,LA PRISE EN LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, LA CREA- TION DE TOUTE COPROPRIETE SUR LES BIENS APPARTENANT A LA STE ET GENERALE- MENT TOUTES OPERATIONS MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL POURVU QUE CES OPERATIONS NE MODIFIENT EN RIEN LE CARACTERE DE LA SOCIETE
Adresse
13 IMP 13 Impasse de la Candeillère
31140 , Montberon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10422
Date d'ajout
10/06/2004
Description
Départ de co-gérant(s) DEMISSION DE MR CASTILLON JEAN PIERRE DE SA QUALITE DE GERANT - CONSTATATION DE LA CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - PASSANT DE 2 000.00 FRANCS A 304.90 EUROS SUIVANT PV DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 16/02/2004 - Date d'effet: 15/07/1996
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).