Entreprise : SICA LA RURALE - SIREN 337 933 543
Identité
Dénomination
SICA LA RURALE
SIREN (siège)
337 933 543
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1986
Date de fin de la personne morale
17/07/2036
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Capital social
1905.61 EUR
Adresse du siège
46210 SAINT-CIRGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT CIRGUES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SINDOU JEAN , PAUL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
CABRERETS
Nom, Prénom(s)
FAGES JEAN , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1926
Commune de résidence
FIGEAC
Nom, Prénom(s)
FAURE CHRISTIAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
LACAPELLE MARIVAL
Nom, Prénom(s)
VIDAL GUY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
BRETENOUX
Nom, Prénom(s)
LASSALE MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
LATRONQUIERE
Nom, Prénom(s)
NOYGUES GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
SOUSCEYRAC
Nom, Prénom(s)
MARMISSE RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
LATRONQUIERE
Nom, Prénom(s)
MEALLET PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
ASSIER
Nom, Prénom(s)
PAGES RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
SOUILLAC
Nom, Prénom(s)
GRANDOU GUY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
MARTEL
Nom, Prénom(s)
MAURY ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
SOUILLAC
Nom, Prénom(s)
MOISSINAC FERNAND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
SOUSCEYRAC
Nom, Prénom(s)
ALRIVIE MARCEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1931
Commune de résidence
SOUSCEYRAC
Nom, Prénom(s)
ROUSSILHES FRANCIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
LACAPELLE MARIVAL
Dénomination
FEDERATION RALE DES COOPERATIVES AGRICOLES MIDI PYRENNEES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CASTANET TOLOSAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/03/1986
Siret
33793354300015
Code APE
014A
Origine du fonds
Création
Activité principale
REALISATION DE TRAVAUX D'AMELIORATION DU SOL, D'AMENAGEMENTS FONCIERS, IMMOBILIERS ET GENERALEMENT TOUS TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET RURAUX ETC...
Adresse
46210 , LATRONQUIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT CIRGUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2124
Date d'ajout
05/09/1994
Description
- JUGT DU 30.6.94 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - NOMME ME KITTI- KHOUN JEAN PIERRE 131 BLD GAMBETTA (46000) COMME LIQUIDATEUR.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2123
Date d'ajout
05/09/1994
Description
- JUGT DU 17.5.94 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - A NOMME MR GOU- ZENNE PIERRE COMME JUGE-COMMISSAIRE - ME KITTIKHOUN JEAN PIERRE, 131 BLD GAMBETTA (46000) CAHORS COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS - DESIGNE ME CAVIGLIOLI COMME ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINI- NISTRATION DE L'ENTREPRISE - FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 2.5.94.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 905.61 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CIVILE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).