Entreprise : FINANCIERE DES PEUPLIERS - SIREN 337 918 544
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2023)
Dénomination
FINANCIERE DES PEUPLIERS
SIREN (siège)
337 918 544
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1986
Fermeture de l'établissement - 33791854400012
- Date d'effet de la fermeture : 12/07/2023
Date de fin de la personne morale
01/06/2085
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1933404.17 EUR
Adresse du siège
RUE DES PEUPLIERS 01100 MARTIGNAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORGE PHILIPPE , GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Martignat
Nom, Prénom(s)
MICHEL JEANINE , BERNADETTE
Nom d'usage
LORGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Martignat
Nom, Prénom(s)
LORGE PASCAL , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Izernore
Nom, Prénom(s)
GUIMIER JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
ROUY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Change
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33791854400012
Enseigne
FINANCIERE DES PEUPLIERS
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion de toutes valeurs mobilières. Prise de participation et où d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières ou immobilières
Adresse
RUE rue des Peupliers
01100 , Martignat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15495
Date d'ajout
12/07/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Bourg-en-Bresse le 12/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2060
Date d'ajout
01/03/2010
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 15/01/2010 Décision de l'associé unique en date du 15/01/2010 Dénomination de l'associé unique : SARL JALOR Journal d'annonces légales : L'Ain Agricole du 28/01/2010
Numéro d'observation
153
Date d'ajout
12/01/1993
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital (AGO et e du 27.9.92)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 12 682 300.00 FRF nouveau montant : 1 933 404.17 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).