Entreprise : SARL SOUDON - SIREN 337 915 276
Identité
Dénomination
SARL SOUDON
SIREN (siège)
337 915 276
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1986
Début d’activité
08/04/1986
Date de fin de la personne morale
22/05/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACQUISITION ET EXPLOITATION DE TOUTES PROPRIETES AGRICOLES. VENTE DES PRODUITS PROVENANT DE CES PROPRIETES.
Code APE
0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Qualité
Actif agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
HABITATION PETIT MORNE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYNAL DE SAINT MICHEL TANGUY , MARIE , JOSEPH , RAYMOND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/04/1986
Siret
33791527600014
Code APE
0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACQUISITION ET EXPLOITATION DE TOUTES PROPRIETES AGRICOLES. VENTE DES PRODUITS PROVENANT DE CES PROPRIETES.
Autres Activités
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Adresse
HABITATION PETIT MORNE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2081
Date d'ajout
20/04/2007
Description
Modification autre GERANT MAINTENU : DE REYNAL DE SAINT MICHEL TANGUY MARIE JOSEPH RAYMOND - GERANT PARTANT : DE REYNAL DE SAINT MICHEL XAVIER - Date d'effet : 20/09/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5396
Date d'ajout
19/12/2001
Description
Modification autre AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ANCIENNE MENTION : 50 000 F / NOUVELLE MENTION : 100 000 E A COMPTER DU 29/06/2001
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
10/02/2000
Description
Changement de gérant MAINTENU : MR REYNAL DE SAINT MICHEL XAVIER NOUVEAU : MR REYNAL DE SAINT MICHEL TANGUY MARIE JOSEPH RAYMOND A COMPTER DU 30/06/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).