Entreprise : SCI JEVE - SIREN 337 896 476
Identité
Dénomination
SCI JEVE
SIREN (siège)
337 896 476
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1986
Début d’activité
09/05/1986
Date de fin de la personne morale
05/06/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion l'administration et la disposition de tous immeubles et plus particuliérement, l'acquisition d'un ténement immobilier sis à GENAS rue Roger Salengro et la construction et gestion d'un immeuble sur ledit terrain. Et généralement toutes opérations quelconques
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU CARREAU 69960 CORBAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN SALMON ALBERT , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Dénomination
MEDISTOCK
Qualité
Autre
Commune de résidence
Corbas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/05/1986
Siret
33789647600039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion l'administration et la disposition de tous immeubles
Autres Activités
L'acquisition, la gestion l'administration et la disposition de tous immeubles
Adresse
13 RUE DU CARREAU
69960 , CORBAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/1991
Siret
33789647600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 RUE ROGER SALENGRO
69740 , GENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/011320
Date d'ajout
26/03/2009
Description
Reprise de l'activité à compter du 01/04/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/028888
Date d'ajout
27/09/2005
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2005 avec maintien de l'inscription au RCS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 22/01/92 - Transfert du siège et ets principal de 19 bis rue du Dr. Rebatel 69003 LYON au 19 rue Roger Salengro 69740 GENAS à compter du 26/12/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).