Entreprise : CARMINE SECURITE SA - SIREN 337 874 887
Identité
Dénomination
CARMINE SECURITE SA
SIREN (siège)
337 874 887
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1986
Date de fin de la personne morale
24/06/2085
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
381122.54 EUR
Adresse du siège
29 RUE MENICART 18200 SAINT-AMAND-MONTROND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAC MICHEL , LOUIS , CORNIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
MONTMELIAN
Nom, Prénom(s)
BACCUZAT CLAUDE , FRANOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
ANDRESY
Nom, Prénom(s)
GIROUD YVAN , JEAN-FRANOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
38 SAINT MAXIMIN
Nom, Prénom(s)
HENRY JACQUES , ANTOINE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1924
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
JANUS CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
MEYLAN
Nom, Prénom(s)
LABATI ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
VINCENNES
Nom, Prénom(s)
LE DANTEC RAYMOND , FRANCIS , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1930
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Dénomination
RHONE ALPES AUDIT R 2A
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LA TRONCHE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33787488700017
Enseigne
CARMINE SECURITE SA
Code APE
2113
Origine du fonds
Achat
Activité principale
FABRICATION DE COFFRES FORTS, CHAMBRES FORTES, GUICHETS AUTOMATIQUES DE BANQUE AINSI QUE DE TOUS APPAREILLAGES.
Adresse
29 RUE MENICART
18200 , SAINT-AMAND-MONTROND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2331
Date d'ajout
25/07/1990
Description
MENTION D'OFFICE 2331 du 25 JUILLET 1990 . Suivant Jugement en d ate du 22 JUIN 1990 le Tribunal de Commerce de Bourges a prononcé LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS de la liqu idation judiciaire de la sté
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2095
Date d'ajout
12/08/1987
Description
MENTION D'OFFICE.2095.DU 12 AOUT 1987 : Suivant Jugement en dat e du 24 JUILLET 1987, le Tribunal a prononcé la conversion du re dressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SA sus-nommée, qui avait été prononcé le 26 JUIN 1987.. A maintenu Maître LEDEUR, demeurant à BOURGES 10 Rue Goerges Pompidou, comme liqui dateur.
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
07/07/1987
Description
MENTION D'OFFICE.1960.DU 7 JUILLET 1987 : Suivant Jugement rend u sur dépôt de bilan, en date du 26 JUIN 1987, le Tribunal a pro noncé le redressement judiciare de la SA sus-nommée.. A fixé pro isoirement au 24 JUIN 1987 la date de cessation des paiements. A désigné Maître LEDEUR, demeurant à BOURGES 10 Rue Georges Pom pidou, comme représentant des créanciers, et a nommé Maître BLIN , demeurant à NEVERS 5 Rue Gresset, comme administrateur judicia ire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : ACHAT de la ste "SOCIETE NOUVELLE DE SECURITE BORDIER" R.C. 84 B 111 B 330 158 320 (ACTE SSP des 28 OCTOBRE et 22 DECEMBRE 1986 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381 122.54 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).