Entreprise : GAEC DE ROSIERES - SIREN 337 874 564
Identité
Dénomination
GAEC DE ROSIERES
SIREN (siège)
337 874 564
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
01/06/1986
Date de fin de la personne morale
31/05/2026
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
MISE EN VALEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DE 62 HECTARES
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
85371.45 EUR
Adresse du siège
39600 LA FERTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETITGUYOT JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
La Ferté
Nom, Prénom(s)
PETITGUYOT PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
La Ferté
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1986
Siret
33787456400012
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
MISE EN VALEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DE 62 HECTARES
Autres Activités
Elevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
39600 , LA FERTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/001778
Date d'ajout
20/12/2005
Description
RETRAIT DE MME VUILLERMOT COLETTE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE SUIVANT AGE DU 30.11.2005 date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
F94/000283
Date d'ajout
11/05/1994
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 140.000 FRS A 700.000 FRS NOMINATION DE MR PETITGUYOT JEAN-PIERRE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR PETITGUYOT RAYMOND SUIVANT AGE DU 18 AVRIL 1994 date d'effet : 18/04/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Salins supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Salins au Tribunal de Dole avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 560 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 85 371.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).