Entreprise : GAEC LE GUILLOU SEVAER - SIREN 337 867 832
Identité
Dénomination
GAEC LE GUILLOU SEVAER
SIREN (siège)
337 867 832
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1986
Début d’activité
01/09/2012
Date de fin de la personne morale
07/07/2085
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Elevage de vaches laitières et cultures
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
LE VIEUX BOURG 29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GUILLOU JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
PONT DE BUIS LES QUIMERCH
Nom, Prénom(s)
SEVAER PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Pont-de-Buis-les-Quimerch
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
33786783200020
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Elevage de vaches laitières et cultures
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE VIEUX BOURG
29590 , PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33786783200012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Adresse
COSTY
29590 , PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4339
Date d'ajout
07/07/2017
Description
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois (notification du geffe du TGI de Quimper du 7 juillet 2017).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6128
Date d'ajout
21/09/2016
Description
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC LE GUILLOU SEVAER. Fixe la date de cessation des paiements au 25 août 2016. Désigne Maître SORET, 11 rue du Palais à Quimper, en qualité de mandataire judiciaire (notification du greffe du TGI de Quimper du 20 septembre 2016).
Numéro d'observation
2681
Date d'ajout
06/05/2015
Description
Changement de dénomination à compter du 01/04/2015 : Ancienne : EARL LE GUILLOU SEVAER - Nouvelle : GAEC LE GUILLOU SEVAER Transformation de la société à compter du 01/04/2015 : Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) - Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)
Numéro d'observation
1380
Date d'ajout
11/03/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 01/09/2012 Ancienne : E.A.R.L. DU COSTY; Nouvelle : EARL LE GUILLOU SEVAER Transfert de l'établissement principal à compter du 01/09/2012 : Ancienne adresse : Costy - Pont-de-buis 29590 Pont-de-Buis-les-Quimerch Nouvelle adresse : le Vieux Bourg 29590 Pont-de-Buis-les-Quimerch L'établissement situé "Costy" 29590 Pont de buis les Quimerch devient établissement complémentaire Transfert du siège social à compter du 01/09/2012 : Ancienne adresse : Costy 29590 Pont-de-Buis-les-Quimerch; Nouvelle adresse : le Vieux Bourg 29590 Pont-de-Buis-les-Quimerch Augmentation de capital à compter du 01/09/2012 Ancien : 106714,31 EUR; Nouveau : 210000 EUR La société devient pluripersonnelle à compter du 01/09/2012. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2012 : Nouveau : SEVAER Pascal, Gérant
Numéro d'observation
4329
Date d'ajout
24/08/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2010 : Partant : LE GUILLOU Christine, Co-Gérant Changement de qualité : LE GUILLOU Jean-Jacques, Co-Gérant devient Gérant(e)
Numéro d'observation
1605
Date d'ajout
07/04/1999
Description
Transformation de la société REDUCTION DU CAPITAL RAMENE DE 800 000 FRS A 700 000 FRS RETRAIT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : LE GUILLOU NEE CAROFF LOUISE LA DENOMINATION DEVIENT : E.A.R.L. DU COSTY PROROGATION DE DUREE : ANCIENNE : 18 ANS - NOUVELLE : 99 ANS GERANTS : LE GUILLOU JEAN JACQUES - LE GUILLOU NEE MONTI CHRISTINE (PV AGE DU 01/01/99) - A COMPTER DU 01/01/99
Numéro d'observation
654
Date d'ajout
11/02/1994
Description
Retrait d'associé(s) LE GUILLOU JACQUES (PV A.G.E. DU 31/12/93) - DATE DEPOT : 15/01/94 A COMPTER DU 31/12/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106 714.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).