Entreprise : SCI VALERIE - SIREN 337 840 227
Identité
Dénomination
SCI VALERIE
SIREN (siège)
337 840 227
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1986
Début d’activité
01/06/2023
Date de fin de la personne morale
03/06/2046
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion, administration, exploitation par bail, location, acquisition de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
9 ALL DES ELEGANTES 77144 MONTEVRAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAUDIE LILIANE , JEANNE , MATHILDE
Nom d'usage
BLACHON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Lorgues
Nom, Prénom(s)
BLACHON VALERIE , DENISE , GEORGETTE
Nom d'usage
POTTIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
MONTÉVRAIN
Nom, Prénom(s)
BLACHON MICHEL , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Lorgues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2023
Siret
33784022700033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 ALL DES ELEGANTES
77144 , MONTEVRAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2021
Siret
33784022700025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DU HAUT VILLIERS
77400 , GOUVERNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33225
Date d'ajout
18/06/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Meaux à compter du 01/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/06/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).