Entreprise : LA GOUTTE A LIERRE - SIREN 337 813 299
Identité
Dénomination
LA GOUTTE A LIERRE
SIREN (siège)
337 813 299
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1986
Début d’activité
02/06/1986
Date de fin de la personne morale
01/06/2026
Forme juridique
Société civile coopérative de construction
Activités principales de l’objet social
acquisition d'un terrain à la talaudière zac de la goutte, aménagement du terrain construction d'un programme de 19 logement gestion et entretien de l'immeuble social attribution en propriété des lots composants l'iummeubles et généralement ttes opérations mobilières immobilières et financière pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus défini.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
274.41 EUR
Adresse du siège
35 AV DE LA LIBERATION 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIBET PHILIPPE , JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Saint-Jean-Bonnefonds
Nom, Prénom(s)
VALENTIN DANIEL , CLEMENT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Sorbiers
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE - COGECOOP H.L.M.
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/1986
Siret
33781329900019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
acquisition d'un terrain à la talaudière zac de la goutte, aménagement du terrain construction d'un programme de 19 logement gestion et entretien de l'immeuble social attribution en propriété des lots composants l'iummeubles et généralement ttes opérations mobilières immobilières et financière pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus défini.
Adresse
35 AV DE LA LIBERATION
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/06/1986
Description
Historique des observations depuis le 02/06/1986 : Mention du 20/06/2005 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU : 17/02/2005 ANCIEN SIEGE : 42000 SAINT ETIENNE 35 AVENUE DE LA LIBERATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).