Entreprise : CAPITAL INVESTISSEMENT - SIREN 337 807 887
Identité
Dénomination
CAPITAL INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
337 807 887
Date d'immatriculation au RNE
02/06/1986
Date de fin de la personne morale
01/06/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
5 AV PERCIER 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLIET JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Veyrier du Lac
Nom, Prénom(s)
GUILHEM GERARD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ECONOMOU NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLAUSSE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Le Vesinet
Nom, Prénom(s)
TAINE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Levallois Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/07/1986
Siret
33780788700019
Code APE
652E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Opérations d'investissements, placements, gestion de patrimoine,opérations financières etc
Adresse
5 AV 5 avenue Percier
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63382
Date d'ajout
04/08/1988
Description
.JUGEMENT DU 3 JUIN 1988. DIT QUE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ORDONNEE PAR JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1986 A L'EGARD DE LA STE INTERFINANCES SERA COMMUNE A LA STE. DIT QU'IL SERA PROCEDE INDIVISIBLEMENT AUX OPERATIONS DE VERIFICATION DU PASSIF ET DE REALISATION D'ACTIF POUR LES DEUX STES. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 12 NOVEMBRE 1986. MAINTIENT ME DUPERCHE JUGE CRE ET MAITRE PENET, 3 RUE DU RENARD A PARIS (75004) REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).