Entreprise : GARAGE RIEU - SIREN 337 800 999
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2022)
Dénomination
GARAGE RIEU
Sigle
SARL GARAG
SIREN (siège)
337 800 999
Date d'immatriculation au RNE
13/05/1986
Dissolution
- Date de dissolution : 12/05/1989
Fermeture de l'établissement - 33780099900019
- Date d'effet de la fermeture : 12/05/1989
Date de clôture
30/11
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
GRES DU FOURNILLIER 84500 BOLLENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESPINOSA LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
PIOLENC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33780099900019
Code APE
6503
Origine du fonds
Création
Activité principale
Réparation véhiculés automobiles et vente - vente pièces détachées
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
les Grès du Fourmillier
84500 , Bollène - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14566
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 31/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25820
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1482
Date d'ajout
30/03/1989
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12.05.1989 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE UNE MESURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE. A NOMME MANDATAURE LIQUIDATEUR : JC BEAUQUIS LES AFFICHES DU VAUCLUSE DU 23.05.1989
Numéro d'observation
2288
Date d'ajout
09/08/1988
Description
Réduction du capital PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.07.1988 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE UNE MESURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, A NOMME : F; SABOYE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE M. LEBRUN, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT J. BEAUQUIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JC BEAUQUIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS LES PETITES AFFICHES DU VAUCLUSE DU 02.08.1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).