Entreprise : SARL ALPHA D INGENIERIE - SIREN 337 785 539
Identité
Dénomination
SARL ALPHA D INGENIERIE
Sigle
ADI
SIREN (siège)
337 785 539
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1986
Début d’activité
01/05/1986
Date de fin de la personne morale
15/06/2085
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Cabinet d'architecture exploitation de tout cabinet d'architecture et de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'exploitation de tout cabinet d'ingénieur conseil.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
80 RUE JULES FERRY 59310 ORCHIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE FRANKY , PIERRE , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Avelin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33778553900020
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Cabinet d'architecture exploitation de tout cabinet d'architecture et de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'exploitation de tout cabinet d'ingénieur conseil.
Adresse
80 RUE JULES FERRY
59310 , ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
33778553900012
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
3 RUE JULES ROCH
59310 , ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9144
Date d'ajout
06/12/2022
Description
Par jugement en date du 06/12/2022, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la Liquidation Judiciaire Simplifiée en désignant en qualité de Liquidateur Judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL, 257 rue Saint Julien 59500 DOUAI et a fixé la date de cessation des paiements : 05/12/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6235
Date d'ajout
31/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/11/2014
Numéro d'observation
478
Date d'ajout
30/01/2009
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2009 : Ancienne adresse : 3 RUE JULES FOCH 59310 ORCHIES Nouvelle adresse : 80 rue Jules Ferry 59310 Orchies Transfert du siège social à compter du 01/01/2009 : Ancienne adresse : 3 RUE JULES FOCH 59310 ORCHIES Nouvelle adresse : 80 rue Jules Ferry 59310 Orchies
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).