Entreprise : SOC CIV IMMOLOC - SIREN 337 783 104
Identité
Dénomination
SOC CIV IMMOLOC
SIREN (siège)
337 783 104
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1986
Début d’activité
29/05/1986
Date de fin de la personne morale
28/05/2036
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, Construction, échange, apport ou autrement ; Éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la SO- Ciete au moyen de vente, échange ou apport en société.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
8100 EUR
Adresse du siège
21 MAIL SAINT-MARTIN 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD DONAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Givenchy-en-Gohelle
Nom, Prénom(s)
DAL MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
HAUTCOEUR JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
HERMARY PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Le Touquet Paris plage
Nom, Prénom(s)
PAWLETTA PATRICK , WILLY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Louez-les-Duisans
Nom, Prénom(s)
PREVOT RAOUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
SPENEUX JACQUES , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Anzin-Saint-Aubin
Dénomination
FINANCE COMMERCE EXPANSION FICOMEX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Duisans
Dénomination
FONCIERE DE L'ARRATZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Proville
Dénomination
EPSILON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Arras
Dénomination
TRANSINVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1986
Siret
33778310400017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, Construction, échange, apport ou autrement ; Éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la SO- Ciete au moyen de vente, échange ou apport en société.
Adresse
21 MAIL SAINT-MARTIN
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4356
Date d'ajout
16/09/2014
Description
Réduction de capital à compter du 19/04/2010 Ancien : 629 309,54 EUR Nouveau : 8 100 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1491
Date d'ajout
09/09/1999
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 120 000 F à 4 128 000 F a/C du 20.06.98.
Numéro d'observation
1492
Date d'ajout
09/09/1999
Description
Régularisation : Nomination de Mrs Patrick Pawletta et Jacques Speneux en qualité de Co-Gerants a/C du 02.11.98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 128 000.00 FRF Nouveau montant : 629 309.54 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).