Entreprise : SCI AMENOPHIS - SIREN 337 745 558
Identité
Dénomination
SCI AMENOPHIS
SIREN (siège)
337 745 558
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
23/12/1994
Date de fin de la personne morale
31/05/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3360 EUR
Adresse du siège
RTE LE NIELLO, ROUTE DE CALVI 20220 L'ILE ROUSSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE NIELLO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTET DUMOULIN MATHIEU , OLIVIER , YVES , ELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
LYON 02
Nom, Prénom(s)
COTTET-DUMOULIN BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
L'Île-Rousse
Nom, Prénom(s)
GONIN JOELLE , MYRIAM
Nom d'usage
UGHETTO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
ILLIAT
Nom, Prénom(s)
SCHONFELD JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Ajaccio Cedex 1
Nom, Prénom(s)
SCHONFELD ROMAIN , GUILLAUME , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
LYON 04
Dénomination
BEAUCHAMPS FINANCES
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1994
Siret
33774555800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION D'IMMEUBLES
Autres Activités
PROPRIETE ET GESTION D'IMMEUBLES
Adresse
RTE LE NIELLO, ROUTE DE CALVI
20220 , L'ILE ROUSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE NIELLO
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1986
Siret
33774555800011
Code APE
702C
Adresse
8 QUAI GENERAL SARRAIL
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1706
Date d'ajout
21/05/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/07/2006 ANCIEN : 1676,94 EUR NOUVEAU : 3360 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 01/07/2006 : NOUVEAU : COTTET DUMOULIN MATHIEU OLIVIER YVES ELIE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : SCHONFELD ROMAIN GUILLAUME PHILIPPE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : UGHETTO JOELLE MYRIAM, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : COTTET-DUMOULIN BERNARD, GÉRANT(E) DEVIENT CO-GÉRANT ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : SCHONFELD JACQUES, GÉRANT(E) DEVIENT CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Ile Rousse supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Ile Rousse au Tribunal de Bastia avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 11 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 676.94 EUR CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : - Nø SIRET : 337 745 558 00029 - CODE APE : 702C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).