Entreprise : SCI FIGAMECH - SIREN 337 712 905
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2022)
Dénomination
SCI FIGAMECH
SIREN (siège)
337 712 905
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1986
Fermeture de l'établissement - 33771290500013
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2021
Fermeture de l'établissement - 33771290500021
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2021
Date de fin de la personne morale
19/05/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
335.38 EUR
Adresse du siège
8 AV FOCH 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Chaulet PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fillon GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Saint-Denoual
Nom, Prénom(s)
Equoy SYLVIE
Nom d'usage
Chaulet
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Tardivel GHISLAINE
Nom d'usage
Fillon
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saint-Denoual
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/11/2018
Siret
33771290500021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
8 AV FOCH
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1986
Siret
33771290500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de quelque manière que ce soit de tous biens immobiliers, leur mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bai, location ou autrement, par voie de vente échange ou apport en société
Adresse
62 RUE 62/64 Rue RAYMOND MARCHERON
92170 , Vanves - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
062 A 064 RUE R MARCHERON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12983
Date d'ajout
09/02/2022
Description
Radiation d'office par suite de clôture de liquidation le 28/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019D0023610
Date d'ajout
08/02/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-11-2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Dissolution à compter du 28/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/11/2021, liquidateur : CHAULET Philippe, siège de la liquidation : 8 Avenue Foch 75116 Paris 16e Arrondissement, parution de la publicité légale : le nouvel économiste du 24/12/2021
Numéro d'observation
2019D002365
Date d'ajout
24/12/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-11-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Nouvel Economiste DU : 24-12-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).