Entreprise : AMPIA - SIREN 337 701 031
Identité
Dénomination
AMPIA
SIREN (siège)
337 701 031
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1986
Début d’activité
01/04/1986
Date de fin de la personne morale
02/06/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
à) bureau d'étude mécanique B) fabrication de moules (prototypes)
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Capital social
109763.29 EUR
Adresse du siège
ZA DE LANGELIN 29510 EDERN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Edern
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ABO GESTION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Edern
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33770103100029
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
à) bureau d'étude mécanique B) fabrication de moules (prototypes)
Adresse
ZA DE LANGELIN
29510 , EDERN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Edern
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1998
Siret
33770103100037
Code APE
295N
Adresse
ZA DE KERGABEN
29710 , PLONEIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5347
Date d'ajout
17/09/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2015 : Partant : YVON ROBBE - AUDIT ET CONSEIL (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Partant : BENOIT Sébastien, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SOCIETE GREGOIRE ET ASSOCIES (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MATHOREL Gaëlle Armelle Marie Joseph, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6912
Date d'ajout
27/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/12/2011 : Partant : BOZEC Arnaud, Président Nouveau : ABO GESTION représentée par BOZEC Arnaud, Président
Numéro d'observation
4201
Date d'ajout
12/08/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/06/2011 : Partant : SOCIETE FIDULOR/GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire Partant : LECLERC Benoit, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SARL YVON ROBBE - AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BENOIT Sébastien, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
4310
Date d'ajout
01/08/2006
Description
Modification autre RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES - PV DU 30.06.06 - DEPOT DU 01.08.06 Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
3976
Date d'ajout
13/07/2006
Description
Transformation de la société EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - FIN DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS : ROUSSEL PASCAL - ROUSSEL DANIELE - ROUSSEL STEPHANE - FIN DU MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MR ROUSSEL PASCAL ET DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : ROUSSEL DANIELE - NOMINATION DU PRESIDENT DE LA SAS : BOZEC ARNAUD - CONFIRMATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : FIDULOR GRANT THORNTON ET DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : LECLERC BENOIT (PV AGE DU 31/05/2006) Date d'effet : 31/05/2006
Numéro d'observation
5322
Date d'ajout
12/10/2005
Description
Nomination d'un directeur général DELEGUE : MME DANIELE ROUSSEL NEE VEGE (P.V DU 18.07.05) DEPOT DU 12.10.05 Date d'effet : 18/07/2005
Numéro d'observation
3944
Date d'ajout
03/09/2003
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN : LACHIVER BERNARD NOUVEAU : SOCIETE FIDULOR/GRANT THORNTON (PV AGO DU 17/07/2003) Date d'effet : 17/07/2003
Numéro d'observation
3871
Date d'ajout
26/08/2002
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE : 30/06 - NOUVELLE : 31/12 Date d'effet : 27/06/2002
Numéro d'observation
3197
Date d'ajout
26/06/2002
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (PV AGE DU 26/04/2002) - DATE DEPOT : 21/06/2002 Date d'effet : 26/04/2002
Numéro d'observation
3783
Date d'ajout
28/08/2001
Description
Changement de dénomination ANCIENNE : PARANGON NOUVELLE : AMPIA Date d'effet : 28/07/2001
Numéro d'observation
3477
Date d'ajout
19/07/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'ADMINISTRATEURS : AUFFRET (YVES) A COMPTER DU 20.04.2001. ET AUFFRET (GUY) A COMPTER DU 24.04.2001. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : ROUSSEL (PASCAL) A COMPTER DU 21.04.2001. DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : AUFFRET (GUY) A COMPTER DU 24.04.2001 CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIEN : LE STER (DANIELE) NOUVEAUX : ROUSSEL (DANIELE) - ROUSSEL (PASCAL) ET ROUSSEL (STEPHANE) NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ROUSSEL (PASCAL) ET FIN DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL. Date d'effet : 10/05/2001
Numéro d'observation
5712
Date d'ajout
08/11/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : AUFFRET (PIERRE) ET DEL BEL BELLUZ (DIDIER) NOUVEAU : AUFFRET (YVES) PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : AUFFRET (PIERRE) Date d'effet : 24/07/2000
Numéro d'observation
5713
Date d'ajout
08/11/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR : LE STER (DANIELE) NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : AUFFRET (GUY) Date d'effet : 04/09/2000
Numéro d'observation
4463
Date d'ajout
06/09/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : PERENNOU (RONAN) A COMPTER DU 14/06/2000 CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : PERENNOU (RONAN) - FORNER (JOSEPH) - AUFFRET (GUY) NOUVEAUX : AUFFRET (PIERRE) - AUFFRET (GUY) - DEL BEL BELLUZ (DIDIER) NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : AUFFRET (PIERRE) Date d'effet : 16/06/2000
Numéro d'observation
3320
Date d'ajout
21/06/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : AUFFRET (GUY) Date d'effet : 28/04/2000
Numéro d'observation
3319
Date d'ajout
21/06/2000
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : AUFFRET (PIERRE) NOUVEAU : PERENNOU (RONAN) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSION D'ADMINISTRATEURS : AUFFRET (PIERRE) - AUFFRET (FRANCOISE) A COMPTER DU 10/03/2000 DEMISSION D'ADMINISTRATEURS : AUFFRET (JOSEPH) - GUYOMARC'H (HERVE) Date d'effet : 31/03/2000
Numéro d'observation
5964
Date d'ajout
20/12/1999
Description
Transfert établissement COMPLEMENTAIRE SIS A PLONEIS (29710) - Z.A. DE KERGABEN A EDERN (29510) Z.A. DE LANGELIN CET ETABLISSEMENT ET L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL NE FORMENT QU'UN SEUL ET MEME FONDS SIS A EDERN (29510) - Z.A. DE LANGELIN Date d'effet : 01/07/1999
Numéro d'observation
1741
Date d'ajout
19/04/1999
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) PLONEIS - Z.A. DE KERGABEN LA SOCIETE PRECEDEMMENT LOCATAIRE GERANTE DU FONDS EN DEVIENT PROPRIETAIRE A COMPTER DU 01/02/99 (ACTE SSP DU 08/02/99)
Numéro d'observation
6382
Date d'ajout
31/12/1998
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE : 31/12 - NOUVELLE : 30/06 (PV AGE DU 28/12/98) - A COMPTER DU 28/12/98
Numéro d'observation
3965
Date d'ajout
27/08/1998
Description
1) AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 250.000 FRCS A 720.000 FRCS - 2) NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS DE : MR RONAN PERENNOU & MR HERVE GUYOMARC'H (P.V.A.G.E & A.G.O DU 17.06.98 & C.A DU 23.06.98) DATE DE DEPOT : 25.08.98 PUBLICITE : LE POHER HEBDO DU 06.08.98 A COMPTER DU 17.06.98
Numéro d'observation
2658
Date d'ajout
05/06/1998
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) PLONEIS - Z.A. DE KERGABEN A COMPTER DU 02/02/98
Numéro d'observation
415
Date d'ajout
22/01/1991
Description
Transformation de la société - AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 50 000 FRS A 250 000 FRS - ANCIEN GERANT : AUFFRET PIERRE - NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION : * PRESIDENT : AUFFRET PIERRE ----------- * ADMINISTRATEURS : AUFFRET JOSEPH --------------- FORNER JOSEPH AUFFRET NEE FORNER FRANCOISE * COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : LACHIVER BERNARD -------------------------------- * COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : LECLERC BENOIT --------------------------------- (PV A.G.E. DU 27/10/90 ET C.A. DU 27/10/90) - DATE DEPOT : 28/12/90 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 24/11/90 A COMPTER DU 01/01/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AVIS BODACC CESSION REMOP : 96 A DU 18/05/99 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 720 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 109 763.29 EUR -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).