Entreprise : ABC ORGANISATION - SIREN 337 692 040
Identité
Dénomination
ABC ORGANISATION
SIREN (siège)
337 692 040
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1988
Début d’activité
01/01/1988
Date de fin de la personne morale
24/08/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
Conseil en organisation, conception, fabrication, vente, revente de matériel bureautique.
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Capital social
127163.86 EUR
Adresse du siège
111 RUE LEON RUDENT 59310 ORCHIES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 71
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEAU CLAUDINE
Nom d'usage
DESMET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Mouchin
Nom, Prénom(s)
DESMET AURELIE
Nom d'usage
DESMET
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Mouchin
Nom, Prénom(s)
DESMET PAULINE
Nom d'usage
DESMET
Qualité
Membre du directoire, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Lecelles
Nom, Prénom(s)
DESMET ALAIN , CLAUDE , PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Mouchin
Nom, Prénom(s)
DESMET NICOLAS
Nom d'usage
DESMET
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Rosult
Nom, Prénom(s)
DESMET PIERRE
Nom d'usage
DESMET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
TOURNAI
Nom, Prénom(s)
DESMET ALAIN
Nom d'usage
DESMET
Qualité
Directeur général délégué
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
MOUCHIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
33769204000039
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Conseil en organisation, conception, fabrication, vente, revente de matériel bureautique.
Autres Activités
FABRICATION DE MATERIEL DE BUREAUTIQUE
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Adresse
111 RUE LEON RUDENT
59310 , ORCHIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 71
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
33769204000021
Code APE
361C
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DE MATERIEL DE BUREAUTIQUE
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Code APRM
3101ZZ - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Adresse
20 RUE SADI CARNOT
59310 , ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1742
Date d'ajout
03/04/2013
Description
Transformation de la société à compter du 24/12/2012 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SADIR) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/12/2012 : Nouveau : DESMET Pierre, Membre du conseil de surveillance Nouveau : FLANDRE Henri, Membre du conseil de surveillance Nouveau : DESMET Aurélie, Président du directoire, Membre du directoire Nouveau : DESMET Nicolas, Directeur général, Membre du directoire Nouveau : DESMET Pauline, Directeur, Membre du directoire Changement de qualité : DESMET Pierre, Administrateur devient Membre du conseil de surveillance Changement de qualité : DESMET Alain Claude Pierre, Président du conseil d'administration devient Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Changement de qualité : DESMET Claudine, Administrateur devient Vice-président du comité de surveillance Modifié : FORTIN Michel, Commissaire aux comptes titulaire Modifié : COULON Jean Pierre, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002
Date d'ajout
30/07/2007
Description
Augmentation de capital à compter du 16/01/2007 Ancien : 150000 Eur Nouveau : 127163,86 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).