Entreprise : SCI DES DEUX PLACES - SIREN 337 649 891
Identité
Dénomination
SCI DES DEUX PLACES
SIREN (siège)
337 649 891
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1986
Début d’activité
14/05/1986
Date de fin de la personne morale
13/05/2085
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non gestion administration de ces immeubles par bail ou autrement édifications de constructions nouvelles ou transformation de celles existantes
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA CHARTRIE 17220 BOURGNEUF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASSOU DE ST MATHURIN PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
ST SAVINIEN
Nom, Prénom(s)
DRAPEAU CORINNE , LOUISE , DENISE
Nom d'usage
PASSARINI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
MAITREHUT CAROLINE , PAULETTE , MARCELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
MEYNARD MICHEL , ROBERT , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
La Rochelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/1986
Siret
33764989100013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non gestion administration de ces immeubles par bail ou autrement édifications de constructions nouvelles ou transformation de celles existantes
Adresse
7 RUE DE LA CHARTRIE
17220 , BOURGNEUF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bourgneuf
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4001
Date d'ajout
05/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/05/2011 : Partant : CASTETS Marceau, Gérant associé Nouveau : PASSARINI Corinne, Louise, Denise, Gérant associé Nouveau : MAITREHUT Caroline, Paulette, Marcelle, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3998
Date d'ajout
05/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/1997 : Partant : LAMOUREUX Jean-Claude, Gérant associé Nouveau : MENARD Michel, Robert, Jean, Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).