Entreprise : SARL LA SANTOIRE - SIREN 337 628 754
Identité
Dénomination
SARL LA SANTOIRE
SIREN (siège)
337 628 754
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1986
Date de fin de la personne morale
02/05/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
399416.43 EUR
Adresse du siège
LA CARRIERE DU MONTEIL 15300 SEGUR-LES-VILLAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARDON PHILIPPE , PIERRE , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Ségur-les-Villas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33762875400018
Enseigne
LA SANTOIRE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
bar, hôtel, restaurant transports publics de voyageurs, bimbeloterie, tou tés activités de loisirs.
Adresse
LA CARRIERE DU MONTEIL
15300 , SEGUR-LES-VILLAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001232
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 06/04/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000342
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 04/02/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur CRANTELLE Gaston en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/000211
Date d'ajout
15/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 15/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/000265
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Ordonnance du Président en date du 26/01/2012 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BERTRAND Christophe en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/11/2008
Description
LJ après rj : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 04/11/2008 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître PETAVY Jean-François 29 boulevard Berthelot Centre Beaulieu 63400 Chamalières et autorisant la poursuite d'activité pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire pour une période de deux mois.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/08/2008
Description
Autorisation poursuite d'exploitation : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 12/08/2008 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 28/02/2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/05/2008
Description
Prolongation période d'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 06/05/2008 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28/08/2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/02/2008
Description
RJ SANS administrateur : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 28/02/2008 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 28/08/2008. Cessation des paiements en date du 15/02/2008. Juge Commissaire : Mr Jean-François FERRATON Mandataire judiciaire : Maitre Jean-François PETAVY 29 boulevard Berthelot Centre Beaulieu 63400 CHAMALIERES.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/05/1986
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA MONTAGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).