Entreprise : COOPERATIVE LA CLE DU LAC - SIREN 337 603 187
Identité
Dénomination
COOPERATIVE LA CLE DU LAC
SIREN (siège)
337 603 187
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1986
Début d’activité
27/03/1986
Date de fin de la personne morale
11/05/2085
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Fournir aux coopérateurs toutes les opérations relatives à la transhumance des animaux, entreprendre toutes les opérations mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Capital social
426.86 EUR
Adresse du siège
63 BD BERTHELOT 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERAUD DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
PERPEZAT
Nom, Prénom(s)
CEYSSAT DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
ORCIVAL
Nom, Prénom(s)
DELARBRE DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
GELLES
Nom, Prénom(s)
DELARBRE JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
GELLES
Nom, Prénom(s)
DELARBRE MATHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Gelles
Nom, Prénom(s)
DUSSAP LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
CEYSSAT
Nom, Prénom(s)
FAURE SYLVIE
Nom d'usage
MIOCHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Saint-Pierre-le-Chastel
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER ROLLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
MAZAYE
Nom, Prénom(s)
GOUBY ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Ceyssat
Nom, Prénom(s)
MEGEMONT CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
PERPEZAT
Nom, Prénom(s)
MEGEMONT PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
PERPEZAT
Nom, Prénom(s)
MORILLAT LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Chambon-sur-Lac
Nom, Prénom(s)
SAUVAT RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
ST SAUVES D AUVERGNE
Nom, Prénom(s)
SUDRE JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
MAZAYE
Nom, Prénom(s)
VIALETTE ALICE
Nom d'usage
PAUTY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
MAZAYE
Nom, Prénom(s)
VIALETTE MARIE , HELENE
Nom d'usage
TARTIERE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Cournols
Dénomination
GAEC DES PLANCHETTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Orcival
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1986
Siret
33760318700010
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Fournir aux coopérateurs toutes les opérations relatives à la transhumance des animaux, entreprendre toutes les opérations mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires
Autres Activités
Fournir aux coopérateurs toutes les opérations relatives à la transhumance des animaux, entreprendre toutes les opérations mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires
Adresse
63 BD BERTHELOT
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 426.86 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).