Entreprise : CUMA DE LA POOTE - SIREN 337 575 211
Identité
Dénomination
CUMA DE LA POOTE
SIREN (siège)
337 575 211
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1986
Début d’activité
10/03/1986
Date de fin de la personne morale
05/05/2085
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
LA TOUCHE 53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JEROME , JACQUES , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
LINOT MATHIEU , ALEXANDRE , THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
LINOT GUILLAUME , PASCAL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Nom, Prénom(s)
TRETON MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Nids
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/1986
Siret
33757521100020
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole en commun
Adresse
LA TOUCHE
53370 , SAINT-PIERRE-DES-NIDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1986
Siret
33757521100012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
MAIRIE
53370 , SAINT-PIERRE-DES-NIDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3871
Date d'ajout
09/08/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2016 : Partant : MITTON Patrick, Trésorier Partant : FROGER Noël, Secrétaire Partant : FRANCOIS Michel, Vice-président Nouveau : FRANCOIS Véronique, Vice-président Nouveau : SAVARY Nadine, Trésorier Nouveau : TRETON Mickaël, Secrétaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).