Entreprise : SCM GIALEC - SIREN 337 559 264
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2019)
Dénomination
SCM GIALEC
SIREN (siège)
337 559 264
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1986
Fermeture de l'établissement - 33755926400029
- Date d'effet de la fermeture : 09/09/2019
Fermeture de l'établissement - 33755926400011
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/1999
Date de fin de la personne morale
01/05/2036
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU BOUT DU VAL 22400 LAMBALLE-ARMOR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STEPHAN SYLVAINE , FRANCOISE , MONIQUE
Nom d'usage
LECARPENTIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
LAMBALLE
Nom, Prénom(s)
DOLLON ANNE , THERESE , MARIE
Nom d'usage
PALLUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/1986
Siret
33755926400011
Code APE
748K
Adresse
12 BD DES HARAS
22400 , LAMBALLE-ARMOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/1986
Siret
33755926400029
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'exercice de la profession de ses membres et mettre à leur disposition les locaux,matériels et éventuellement le personnel nécessaires à l'exercice de cette profession.
Adresse
7 RUE 7 rue du Bout du Val
22400 , Lamballe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9114
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Radiation du RCS le 18/10/2019 avec effet au 09/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2210
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2019 Liquidateur : LECARPENTIER Sylvaine Françoise Monique et DOLLON Anne Thérèse Marie Le siège de la liquidation est fixé à : 7 rue du Bout du Val 22400 Lamballe Journal d'annonces légales : Terra en date du 08/03/2019
Numéro d'observation
1395
Date d'ajout
11/05/1999
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LAMBALLE 22400, 12 BOULEVARD DES HARAS A LAMBALLE 22400, 7 RUE DU BOUT DU VAL A COMPTER DU :01.03.1999
Numéro d'observation
2419
Date d'ajout
25/08/1997
Description
NOMINATION DE MLLE BOCQUERET ANNE EN QUALITE DE CO-GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME PICHENEZ CATHERINE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :23/07/97
Numéro d'observation
476
Date d'ajout
22/02/1995
Description
NOMINATION DE MELLE STEPHAN SYLVAINE EN QUALITE DE CO-GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME GIAI-GIANETTO DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :01/09/93
Numéro d'observation
377
Date d'ajout
09/02/1995
Description
NOMINATION DE MMES PICHENEZ CATHERINE, MAHE BEATRICE ET BLANCHARD SYLVIANE EN QUALITE DE CO-GERANTES A COMPTER DU 23.07.1992
Numéro d'observation
353
Date d'ajout
30/01/1992
Description
NOMINATION DE MME GIAI-GIANETTO ISABELLE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR LECUYER JEAN BAPTISTE A COMPTER DU :11/03/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).