Entreprise : STYL ENSEIGNE - SIREN 337 554 760
Identité
Dénomination
STYL ENSEIGNE
SIREN (siège)
337 554 760
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1986
Début d’activité
22/12/2000
Date de fin de la personne morale
19/03/2085
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
CREATION FABRICATION MONTAGE ENSEIGNES LUMINEUSES
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Code APRM
2640ZZ - Fabrication de produits électroniques grand public
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES FORGERONS 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SENECHAL PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Richebourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/2000
Siret
33755476000039
Enseigne
STYL ENSEIGNE
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Code APRM
2640ZZ - Fabrication de produits électroniques grand public
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CREATION FABRICATION MONTAGE ENSEIGNES LUMINEUSES
Code APRM
2640ZZ - Fabrication de produits électroniques grand public
Code APRM
2640ZZ - Fabrication de produits électroniques grand public
Adresse
2 RUE DES FORGERONS
59320 , HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
33755476000021
Code APE
316D
Adresse
125 RUE EUGENE HAYNAUT
62400 , BETHUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
01/06/2023
Description
Fusion-absorption de la société SENECHAL HOLDING, SARL, 2 rue des Forgerons 59320 Hallennes-lez-Haubourdin, 502 936 008 R.C.S. Lille Métropole à compter du 29/03/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
30/03/2022
Description
Le tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE a ordonné en date du 29/03/2022 la clôture du plan de redressement.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
26/02/2015
Description
ORDONNANCE DU 25-02-2015 -le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a clôturé la procédure de redressement judiciaire en application de l'article R626-42 et L626-24
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 16/12/2014, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans, nomme en qualité de commissaire à l'exécution du plan : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître PERIN Tour mercure 8ème étage 445 Boulevard Gambetta 59976 TOURCOING Cedex , sous le numéro 2013/1281 .
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 17/06/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/12/2014.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/12/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 23/12/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013/1281 date de cessation des paiements le 26/11/2013, mandataire judiciaire : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître PERIN Tour mercure 8ème étage 445 Boulevard Gambetta 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/06/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/03/2001
Description
Radiation : transfert du siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/03/2001
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial et son établissement principal de MARCQ EN B AROEUL 1 rue Adolphe Torgue - RCS ROUBAIX-TOURCOIN G 1986B234 à compter du 22/12/2000 Acte constituti f : publié dans la Croix du Nord du 30/03/1986 Tra nsfert : dépôt au greffe de LILLE le 26/02/2001 pu blié dans la gazette de la région du Nord du 10/01 /2001.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/04/1986
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA CROIX DU NORD D U 30 3 86 RECTIFICATIF DU 20 4 86 RADIATION DU 26/ 03/2001 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A D ATER DU 22/12/2000 ET TRANSFERT AU 2 RUE DES FORGE RONS 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN RCS LILLE 2001 B00388
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 22/12/2000. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).