Entreprise : C.G.S.C. - SIREN 337 554 661
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2021)
Dénomination
C.G.S.C.
SIREN (siège)
337 554 661
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1986
Date de fin de la personne morale
01/05/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
70431.45 EUR
Adresse du siège
118 RUE CLEMENCEAU 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MARCHAND ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Pleneuf Val-André
Nom, Prénom(s)
BOURGOIN STEPHANE , ADRIEN , CEDRIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BOURGOIN RICHARD , SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Pleneuf Val-André
Nom, Prénom(s)
GUICHARD LILIANE , FRANCINE , LEONE
Nom d'usage
TREHOREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Saint-Alban
Nom, Prénom(s)
TREHOREL CHRISTIAN , JEAN , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Saint-Alban
Nom, Prénom(s)
LOSTANLEN LILIANE , MADELEINE
Nom d'usage
LE MARCHAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Pleneuf Val-André
Dénomination
SCI du P'tit VAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pleneuf Val-André
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/1986
Siret
33755466100013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition,propriété,gestion,administration des terrains et immeubles qui seront acquis par laste et de ceux dont elle pourrait devenir propriétaire.
Adresse
118 RUE 118 rue Clemenceau
22370 , Pleneuf Val-André - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18834
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/12/2021
Description
Dissolution à compter du 15/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/08/2021, liquidateur : TREHOREL Christian Jean André, siège de la liquidation : 7 Impasse des Chênes 22400 Saint-Alban, parution de la publicité légale : Le Penthièvre paru le 16/12/2021
Numéro d'observation
18705
Date d'ajout
13/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/08/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 462 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 70 431.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).