Entreprise : SARL SSD - SIREN 337 552 863
Identité
Dénomination
SARL SSD
SIREN (siège)
337 552 863
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1988
Date de fin de la personne morale
13/11/2036
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
3 PL MASSENA 06000 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ADCM SECRETARIAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAMSON DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
EGLENNE JEAN FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
OBADIA JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Martigues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/01/2007
Siret
33755286300041
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
3 PL MASSENA
06000 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ADCM SECRETARIAT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1986
Siret
33755286300033
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Marchand de biens
Adresse
68 BD 68 Boulevard Carnot
06400 , Cannes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOX 311
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1988
Siret
33755286300025
Code APE
703A
Adresse
8 RUE JEAN JAURES
06400 , CANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58689
Date d'ajout
11/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 10/09/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Garnier Pierre . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17189
Date d'ajout
20/09/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 20/09/2016 nommant M. Borasci Bernard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
44520
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 26/12/2011 nommant Mme Billot Marie-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1655
Date d'ajout
05/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes prononce en date du 05/02/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J00028 , date de cessation des paiements le 05/02/2008 , désigne juge commissaire M. Lagorce Thierry , liquidateur Me Garnier Pierre 700 Avenue de Tournamy BP 1103 06254 Mougins , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
26644
Date d'ajout
18/10/2007
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/1992
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital - assemblée générale du : 20 Janvier 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).