Entreprise : SOC DEVELOP EXPLOIT TOURISTIQUE HOTELIER - SIREN 337 529 549
Identité
Dénomination
SOC DEVELOP EXPLOIT TOURISTIQUE HOTELIER
Sigle
SODETH
SIREN (siège)
337 529 549
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1986
Date de fin de la personne morale
25/06/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
LD ANSE DES CAYES 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL YUANA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERREMAN ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRUSON CAROLE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
DE BADEREAU THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXPERTISE AUDIT ASSOCIE S.A
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
C&B
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1986
Siret
33752954900012
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtellerie (hôtel avec restaurant)
Adresse
LD ANSE DES CAYES
97133 , Saint-Barthélemy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL YUANA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
678
Date d'ajout
20/01/2005
Description
Augmentation du capitalAncien capital 38 112.25 eurosNouveau capital 40 000 eurosAncien administrateur Rabier Jean-ClaudeNouveau administrateur C&B représenté par mme Gruson CaroleDate d'effet : 29/06/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1587
Date d'ajout
05/07/1999
Description
Transfert du siège socialD'anse des cayes - 97133 Saint-Barthélemy à la pointe Milou - 97133 Saint-Barthélemy à compter du 01.12.98 démission de mme Rabier Élisa et Rabier Joëlle, Administateurs nomination de Mr Rabier Jean-Claude, de Badereau de Saint-Martin Thierry, administrateurs, et mme Gruson Carole, administrateur et P.D.G. À compter du 10.11.98
Numéro d'observation
2657
Date d'ajout
01/12/1998
Description
Changement d'administrateurDémission de la sa Gorec et de la SARL Sofralim, administrateurs à compter du 03.02.97
Numéro d'observation
1272
Date d'ajout
11/05/1998
Description
Réduction du capitalDE 1.200.000 FRS A 250.000 FRS A COMPTER DU 27.03.98
Numéro d'observation
1196
Date d'ajout
30/04/1998
Description
Nomination de Mr Alain Herreman, commissaire aux comptes en remplacement de Mr Georges granger, démissionnaire, à compter du 30.03.93
Numéro d'observation
1990
Date d'ajout
31/12/1993
Description
Modification autreDémission des administrateurs ; Morel Roger, à compter du 23.12.92 Collomb Jeanne, à compter du 04.09.92 nomination des administrateurs : Rabier Élisa et Rabier Joëlle, à compter du 23.12.92 et Rabier Loïc, à compter du 04.09.92
Numéro d'observation
1582
Date d'ajout
26/11/1993
Description
Changement d'administrateurNomination d'un nouvel administrateur : Sofralim, représentée par Mr. Rabier Jean-Claude, à compter du 28.06.91 nomination d'un représentant permanent de Sofralim : Mme Rabier Simone à compter du 04.09.92
Numéro d'observation
1087
Date d'ajout
12/07/1993
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationDépart de Monsieur Herreman Alain commissaire aux comptes titulaire Monsieur granger Georges devient commissaire aux comptes titulaire Nommination de la S.A. Axpertise audit associé en qualité de commissaire au compte suppléant à compter du 30.06.87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- DEPOT DE COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 31.12.90 ENREGISTRE LE 06.09.91 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EURPar jugement en date du 11 septembre 2008, le T.M.C. de POINTE-A-PITRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SA SODETH ; date de cessation des paiements : 01 avril 2007 ; liquidateur judiciaire : Me M.A. DUMOULIN ; juge commissaire titulaire : Monsieur GABRIEL ; juge commissaire suppléant : Monsieur FADDOUL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).