Entreprise : SM IMPRESSION - SIREN 337 523 062
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2021)
Dénomination
SM IMPRESSION
SIREN (siège)
337 523 062
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1986
Fermeture de l'établissement - 33752306200012
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2005
Date de fin de la personne morale
27/04/2085
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37740 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 51700 DORMANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TILLY LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
CALLON LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
JOLY MONIQUE , FRANCINE
Nom d'usage
MARCUCCI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
IGNY COMBLIZY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/02/1986
Siret
33752306200012
Code APE
212B
Origine du fonds
Création
Activité principale
la société à pour objet, en france, et dans tous pays : - toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'impression, la transformation, la fabrication, l'achat, la vente directe ou à la commission, la distribution, l'importation et l'exportation de tous articles de papeterie, cartons, particulièrement à usage informatique ou du vignoble, l'impression de tous produits et toutes opérations s'y rattachant. - l'entretien, la réparation et la rénovation d'immeubles. - la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités specifiees, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités etc...
Adresse
Zone Industrielle
51700 , DORMANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1279
Date d'ajout
21/01/2021
Description
None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/06/2005
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 21/06/2005 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 25/05/2005. Juge Commissaire : M MOREL Patrice Liquidateur : SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT 17 QUAI DE LA VILLA 51200 EPERNAY
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/05/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépot le 25/05/2005 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de EPERNAY
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/04/1986
Description
(Divers) Historique : TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE "SAS" A COMPTER DU 12/11/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFER A LA MOITIE DU CAPITAL - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 22/02/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).