Entreprise : PLOYEZ-JACQUEMART - SIREN 337 081 038
Identité
Dénomination
PLOYEZ-JACQUEMART
SIREN (siège)
337 081 038
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1970
Début d’activité
29/12/1970
Date de fin de la personne morale
28/12/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
directement ou indirectement la distribution à la commission des vins de champagne. Achat élaboration et vente de vins de champagne et de dérivés, exploitation de tous immeubles à vocation agricole et viticole.
Code APE
1102A - Fabrication de vins effervescents
Qualité
Actif agricole
Capital social
2600000 EUR
Adresse du siège
8 RUE ASTOIN 51500 LUDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLOYEZ LAURENCE , YVONNE
Nom d'usage
KROMMYDAS
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Ville en selve
Nom, Prénom(s)
PRIEUX CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Villedommange
Dénomination
GROUPE PRIEUX
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Chigny-les-Roses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/1970
Siret
33708103800016
Code APE
1102A - Fabrication de vins effervescents
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
directement ou indirectement la distribution à la commission des vins de champagne. Achat élaboration et vente de vins de champagne et de dérivés, exploitation de tous immeubles à vocation agricole et viticole.
Autres Activités
Fabrication de vins effervescents
Adresse
8 RUE ASTOIN
51500 , LUDES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1238
Date d'ajout
10/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2009 : Partant : BALESTRACI Olivier, Commissaire aux comptes suppléant Partant : KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SA PHILIPPE VENET ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : VENET Geneviève, Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).