Entreprise : BIJOUX ALTESSE - SIREN 335 620 316
Identité
Dénomination
BIJOUX ALTESSE
SIREN (siège)
335 620 316
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1956
Début d’activité
19/05/1930
Date de fin de la personne morale
04/11/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT A LA FABRI CATION ET AU NEGOCE DES BIJOUX ET PLUS GENERALEMENT DE TOUS ARTICLES CADEAUX ET DE DECORATION. ELLE PEUT REALISER TOUTES LES OPERATIONS QUI SONT COMPATIBLES AVEC CET OBJET, S'Y RAPPORTENT ET CONTRIBUENT A SA REALISATION
Code APE
4648Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Capital social
2639968 EUR
Adresse du siège
07310 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEUILLERAT FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
GAUDILLAT JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Dénomination
CABINET JEAN CLAUDE ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Dénomination
C.R.M.D.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valence
Dénomination
ETS G. LEGROS - LES BIJOUX G.L.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Cheylard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/05/1930
Siret
33562031600018
Code APE
4648Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et vente de bijouterie or et plaque or.
Adresse
07310 , SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1986
Siret
33562031600059
Code APE
741J
Adresse
68 RUE DES ARCHIVES
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3535
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 02/03/2021, le président du tribunal de commerce d’Aubenas a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès nomsDate d'effet : 02/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000461
Date d'ajout
30/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 28/01/2014 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 01/08/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/003169
Date d'ajout
25/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 23/07/2013 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 01/02/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/001756
Date d'ajout
23/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 23/04/2013 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 01/08/2013 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/000534
Date d'ajout
04/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 01/02/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 01/08/2013 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : (selarl) MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN 7 RUE VALGELAS 07100 ANNONAY, Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 31/01/2013
Numéro d'observation
F12/004648
Date d'ajout
18/10/2012
Description
A compter du 01/07/2012: partie du fonds louée: négoce de bijoux, secteur détail (hors secteur Afrique et grands comptes)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F08/000806
Date d'ajout
15/05/2008
Description
Transformation de la société Transformation de la société à compter du 30.04.2008. : Ancienne forme : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE (SASU) Modifications relatives aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30.04.2008. Partant : COLLOMB Alain, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Partant : MOISSON Bernard, VICE PRESIDENT ADMINISTRATEUR Partant : ETS G. LEGROS, représentee par Mr Alain COLLOMB, ADMINISTRATEUR Nouveau : FERCO SARL - repésentée par Mr MOTTARD Michel, PRESIDENT Nouveau : CHOMARAT Née LEGROS Madeleine, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Changement de qualité : LEGROS André, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL devient PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Changement de qualité : LEGROS Pierre, ADMINISTRATEUR devient MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont maintenus dans leur fonctions. Suivant A.G.E. du 30.04.2008. Publication : L'HEBDO DE L'ARDECHE du 09.05.2008.
Numéro d'observation
F07/001701
Date d'ajout
14/09/2007
Description
Résiliation de la location-gérance - SUIVANT AGO DU 25.06.2007, MR ESCOFFIER JEAN CLAUDE A ETE NOMME CO-COMMISSAIRE AU X COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JACQUES CONVERS, ET MR FABRICE FEUILLERA A ETE NOMME CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE B M 3 A,A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : L'AVENIR AGRICOLE DU 26.07.2007 - SUIVANT AGE DU 25.06.2007, IL A ETE CONSTATE LA RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE QUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR LA SOCIETE BIJOUX GL (77 B 30) A LA SOCIETE BIJOUX ALTESSE (56 B 31) PAR SUITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR LA SOCIETE BIJOUX ALTESSE (SOCIETE APPORTEUSE) A LA SOCIETE BIJOUX GL (SOCIETE BENEFICIAIRE) A COMPTER DU 25.06.2007 PUBLICATION : L'AVENIR AGRICOLE DU 12.07.2007.
Numéro d'observation
F07/000109
Date d'ajout
16/01/2007
Description
Modification d'activité sur l'établissement principal LA SOCIETE BIJOUX ALTESSE A DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SOCIETE BIJOUX GL (77 B 30) UN FONDS DE FABRICATION DE BIJOUX ET LES SERVICES ASSOCIES ( EXCEPTION DE LA CLIENTELE ET LES MARQUES), POUR UNE DUREE QUI NE DEVRAIT PAS EXCEDER 6 MOIS, A COMPTER DU 01.01.2007.(PREPARATION DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF). SUIVANT ACTE SSP DU 27.12.2006. PUBLICATION : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 06.01.2007.
Numéro d'observation
F01/001804
Date d'ajout
06/11/2001
Description
SUIVANT A.G.E. DU 26.06.2001., LE CAPITAL SOCIAL A ETE CONVERTI ET PORTE A 2 639 932 EUROS, A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : L'AVENIR AGRICOLE DU 02.08.2001.
Numéro d'observation
F97/001094
Date d'ajout
17/09/1997
Description
SUIVANT A.G.E. ET C.A. DU 04.08.97, IL A ETE DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, EN SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION, MR GEORGES LEGROS A ETE NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MR BERGER GEORGES (MEMBRE DU CONSEIL DE SUR- VEILLANCE) ET MR MORANDI DOMINIQUE DT A LA VALETTE DU VAR (83) ONT ETE NOM- MES ADMINISTRATEURS, A COMPTER DE CE JOUR. PUBLICATION : TERRE VIVAROISE DU 04.07. ET 15.08.97.
Numéro d'observation
F89/001648
Date d'ajout
07/12/1989
Description
SUIVANT CA DU 20.11.89, IL A ETE DECIDE LA SUPPRESSION DU DROIT D'AGREMENT DES ACTIONS. PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 02.12.89
Numéro d'observation
F89/001507
Date d'ajout
15/11/1989
Description
SUIVANT A.G.O ET E. DU 12.10.89, LA DENOMINATION MAISON LEGROS EST DEVE NUE BIJOUX ALTESSE, ET OUTRE LES STATUTS DE LA SOCIETE ONT ETE MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 14.12.85 ET LA LOI DU 05.01.88 PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 21.10.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DU 08.08.68 : PAR A.G.E. DU 28.06.68 MISE EN HARMONIE DES STATUTS DE LA SOCIETE AVEC LA LOI DU 24.07.66 DU 13.05.85 : SUIVANT A.G.E. DU 29.03.85, IL A ETE DECIDE LA MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.81, DU 03.01.83, DU 30.04.83 ET DU 01.03.84 (DEPOT ACTES CONSTITUFIFS GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :MAI 30 PUBLICATION : LES ANNONCES DE LA SEINE DU 26.05.1930) NUMERO SIRET : 335 620 316 00018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).