Entreprise : AIRINVEST - SIREN 335 325 551
Identité
Dénomination
AIRINVEST
SIREN (siège)
335 325 551
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1986
Début d’activité
11/02/1986
Date de fin de la personne morale
21/04/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La détention de parts sociales et de titres de participation, dans toutes sociétés commerciales ou non, françaises ou étrangères, crées ou a créer, la gestion de ses participations financières, les activités de direction liées a la possession ou au contrôle du capital social de sociétés, ainsi que les activités auxiliaires de gestion courante dans ces mêmes sociétés. Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifies ou a tout autre objet similaire ou connexe.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Denis PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/1986
Siret
33532555100026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La détention de parts sociales et de titres de participation, dans toutes sociétés commerciales ou non, françaises ou étrangères, crées ou a créer, la gestion de ses participations financières, les activités de direction liées a la possession ou au contrôle du capital social de sociétés, ainsi que les activités auxiliaires de gestion courante dans ces mêmes sociétés. Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifies ou a tout autre objet similaire ou connexe.
Adresse
31 RUE DE CONSTANTINOPLE
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AGE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1986
Siret
33532555100018
Code APE
741J
Adresse
77 BD BRUNE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1986B0504537
Date d'ajout
31/03/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1986B0504534
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/09/2019 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
1986B0504532
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 13/03/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201900706, date de cessation des paiements le 28/02/2019, et a désigné M. Patrick Sayer : Juge Commissaire, liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).