Entreprise : LA TAVERNE - SIREN 335 321 253
Identité
Dénomination
LA TAVERNE
SIREN (siège)
335 321 253
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1986
Date de fin de la personne morale
26/03/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE GAMBETTA 24220 SAINT-CYPRIEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALAURIE JEANNE , ELISABETH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
SAINT CYPRIEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/06/1986
Siret
33532125300015
Code APE
6701
Origine du fonds
Achat
Activité principale
bar, débit de boissons 4ème ca restaurant, fabrication et vente de plats cuisinés
Adresse
RUE GAMBETTA
24220 , SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Cyprien
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49915
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Radiation d'office art R. 123-130 du Code de commerce lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4285
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/03/1986
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA DORDOGNE LIBRE FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 350000 F DE MONSIEUR MALAURIE JEAN-PAUL, RCS SARLAT A 331 111 112 - PREMIERE INSERTION : COURRIER FRANCAIS DU 3.8.1986 OPPOSITIONS : LA FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE - 34 RUE FERDINAND BUISSON -LIMOGES A COMPTER DU 31.03.1990, VENTE DU FONDS A MONSIEUR PASQUET JEAN MARC, RCS SARLAT A 326 664 034 (89 A 266) MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 31/03/1990.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).