Entreprise : BERISA - SIREN 335 276 531
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2022)
Dénomination
BERISA
Sigle
BRICOMARCHE
SIREN (siège)
335 276 531
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1986
Date de fin de la personne morale
25/05/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
77000 EUR
Adresse du siège
NATIONALE 34 77144 MONTEVRAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU FORT MARDI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONPAS ALAIN , ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
La Ferté-Gaucher
Nom, Prénom(s)
SAMBOURG FREDERIC
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Chailly-en-Brie
Nom, Prénom(s)
MOISAN BENOIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Pontault-Combault
Nom, Prénom(s)
RICHTER MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOSSET PATRICIA
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Saint-Denis-d'Aclon
Dénomination
CABINET A-B.BOULANGER & P-M. DAVID
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GAP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Garancieres-En-Beauce
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/1986
Siret
33527653100019
Enseigne
BRICOMARCHE
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat vente de tous produits - bricolage
Adresse
route National 34
77144 , Montévrain - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU FORT MARDI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 28/11/2022
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
29/11/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 29/11/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021J408, date de cessation des paiements le 30/05/2020, et a désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM : Juge Commissaire, liquidateur SCP Philippe Angel et Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/05/1986
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE MONI TEUR DE S. M. * MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE AGEM DU 28/06/2004.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 20/12/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).