Entreprise : T.V.M. - SIREN 335 258 893
Identité
Dénomination
T.V.M.
SIREN (siège)
335 258 893
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1986
Date de fin de la personne morale
09/06/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PL ROGER NICOLAS 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEDESCO VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33525889300015
Code APE
6241
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES, L'ACHAT LA VENTE AU DETAIL; ET EN PARTICULIER LE COMMERCE DE FRUITS ET LEGUMES ET TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A SON OBJET SOCIAL.
Adresse
PL ROGER NICOLAS
77330 , OZOIR-LA-FERRIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/06/1986
Description
Historique des observations depuis le 10/06/1986 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.- -PAR ORDONNANCE EN DATE DU 24/08/1993,MR LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DU RCS A ORDONNE LA MENTION SUIVANTE: CESSATION D'ACTIVITE A L'ADRESSE SUSMENTIONNEE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 24/08/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).