Entreprise : IVAN SA - SIREN 335 256 459
Identité
Dénomination
IVAN SA
SIREN (siège)
335 256 459
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2000
Date de fin de la personne morale
06/02/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
SITE DU TRICASTIN 26700 PIERRELATTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
BP190
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHICO STEPHANE , ANTOINE , GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Frontignan
Nom, Prénom(s)
FOULQUIER BERNARD , HENRI , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Corconne
Nom, Prénom(s)
BURET ERIC , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Baillargues
Dénomination
CONCEPT EXPERTS & COMMISSAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
GERMAIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/07/1999
Siret
33525645900025
Code APE
521D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SOCIETE SANS ACTIVITE MISE EN SOMMEIL A COMPTER DU 30.04.98
Adresse
ZI DU TRICASTIN
26702 , Pierrelatte Cedex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
BP190
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1986
Siret
33525645900017
Code APE
521D
Adresse
109 AV DE TOULOUSE
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CROIX D ARGENT LD BAGNERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/012340
Date d'ajout
19/11/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 18/11/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005910
Date d'ajout
20/05/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 20/05/2019 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL BRUNO CAMBON agissant par Maître Bruno CAMBON immeuble le victorien 19 avenue Victor Hugo 26000 Valence . Date de cessation des paiements : 17/05/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 600 000.00 FRF nouveau montant : 91 469.41 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).