Entreprise : SCI DU CLOS DE LA BOUILLONNE - SIREN 335 216 701
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SCI DU CLOS DE LA BOUILLONNE
SIREN (siège)
335 216 701
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1986
Fermeture de l'établissement - 33521670100011
- Date d'effet de la fermeture : 23/09/2021
Date de fin de la personne morale
09/04/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
RUE HAINGUE 02120 MALZY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURPIN MARC , MAURICE , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Malzy
Nom, Prénom(s)
DUBOIS MARIE , LYSE , JEANNE , ANTOINETTE
Nom d'usage
TURPIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Malzy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/1986
Siret
33521670100011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition d'immeubles
Adresse
RUE rue Haingue
02120 , Malzy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/04/1986
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AISNE NOUVEL LE DU 15 3 86 DEPOT AU GREFFE DU 2 4 1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).