Entreprise : SA LAURENCE - SIREN 335 204 616
Identité
Dénomination
SA LAURENCE
SIREN (siège)
335 204 616
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1986
Date de fin de la personne morale
03/04/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38264.69 EUR
Adresse du siège
4 PL URBAIN GRANDIER 86200 LOUDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVET JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
DRILLAUD GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Thouars
Nom, Prénom(s)
DRILLAUD LAURENCE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-Varent
Nom, Prénom(s)
DUPAS BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Thouars
Dénomination
STE STREGO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33520461600015
Enseigne
LES MAISONS FOCH
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTRUCTEUR, PROMOTEUR
Adresse
4 PL URBAIN GRANDIER
86200 , LOUDUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/04/1986
Description
: DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS RECUE LE 31 AOUT 1987. JUGEMENT DU T.C. DE POITIERS DU 01.09.1987 : OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ADMINISTRATEUR : ME WAGNER 19 TER RUE BONCENNE 86000 POITIERS. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MARTIN 21 RUE AL- SACE LORRAINE 86000 POITIERS. JUGE COMMISSAIRE : MR DE LA FOUCHARDIERE. DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 01 09.1987. JUGEMENT DU T.C. DE POITIERS DU 5.10.1987 : HOMOLOGATION DU PLAN DE CESSION. COMMISSAIRE AU PLAN : ME MARTIN. JUGEMENT DU TC DE POITIERS DU 01.07.1991.ME MUNAUX 22 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86000 POITIERS A ETE NOMME COMMISSAIRE AU PLAN EN REMPLACEMENT DE ME MARTIN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/04/1986
Description
Historique des observations depuis le 04/04/1986 : PUBLICITE DE CONSTITUTION : NOUVELLE REPUBLIQUE. CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT PAR SUITE DE CESSION DU FONDS PRINCIPAL A LA STE ANJOU REALISATIONS AU 05.10.1987
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 05/10/1987.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).