Entreprise : NUIT CONCEPT SA - SIREN 335 200 994
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2022)
Dénomination
NUIT CONCEPT SA
SIREN (siège)
335 200 994
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1987
Fermeture de l'établissement - 33520099400028
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1989
Date de fin de la personne morale
31/03/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
16 RUE SAINT CHARLES 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIJOBERT BRUNO
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
QUINTARD GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
GENEVILLE
Nom, Prénom(s)
VILLENEUVE NADINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
IMMOBILIERE JEANNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MARLY LE ROI
Dénomination
STE D'ETUDES ECONOMIQUES ET D'EXERTISES COMPTABLE REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1985
Siret
33520099400028
Code APE
7701
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CABINET D'ETUDES TECHNIQUES
Adresse
16 RUE 16 RUE SAINT CHARLES
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14554
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 31/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26421
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
7457
Date d'ajout
21/12/1999
Description
EN DATE DU 17/12/99, JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION
Numéro d'observation
6841
Date d'ajout
26/11/1999
Description
EN DATE DU 26/11/99, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE-COMMISSAIRE DE VINCENT JACQUES
Numéro d'observation
4418
Date d'ajout
31/07/1998
Description
EN DATE DU 24/07/98, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE-COMMISSAIRE DE AMBLARD ROBERT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONSTATATION DE LA RECONSTITUTION INTEGRALE DU CAPITAL SOCIAL TAL SOCIAL AGE DU 23/09/87 1) DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 15/02/89 2) JUGEMENT EN DATE DU 17/02/89 OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. NOMME : - JUGE COMMISSAIRE : M. PAMARD - REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT (20 RUE DES LICES - AVIGNON) - ADMINISTRATEUR : ME JOSEPH RIPERT (22 RUE ARMAND DE PONTMARTIN 84000 AVIGNON) 3) JUGEMENT EN DATE DU 14/04/89 ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE. FIXE LA DUREE DU PLAN A 2 ANS. NOMME : - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME JOSEPH RIPERT - VENTE DU FONDS A LA SA PROMOTION HOTELLERIE RESTAURATION (PHR) RCS PARIS B 342 906 377 A COMPTER DU 14/04/89. 4) JUGEMENT DU 8 AVRIL 1993 NOMME MONSIEUR VINCENT JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PAMARD 5) JUGEMENT DU 7 JANVIER 1994 REDUIT LE PRIX DE CESSION DE L'ENTREPRISE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457 347.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).