Entreprise : S.C.I. GURVAND, STE EN LIQUIDATION - SIREN 335 186 227
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2021)
Dénomination
S.C.I. GURVAND, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
335 186 227
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1986
Fermeture de l'établissement - 33518622700013
- Date d'effet de la fermeture : 04/02/2021
Date de fin de la personne morale
06/04/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
35 BD VOLNEY 35700 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HASLE STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
HASLE SANDRINE
Nom d'usage
GUILLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Château-Thébaud
Nom, Prénom(s)
HASLE AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HASLE MICHEL , CAMILLE , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HASLE GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
LORANT GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Vignoc
Nom, Prénom(s)
HASLE CLAUDINE
Nom d'usage
LORANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Vignoc
Nom, Prénom(s)
LORANT SOPHIE
Nom d'usage
PINAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Vignoc
Nom, Prénom(s)
LORANT ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Betton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/01/1986
Siret
33518622700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation pär location ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers dont elle est propriétaire (la mise en valeur, l'administration et l')
Adresse
35 BD 35 Boulevard Volney
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6923
Date d'ajout
01/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/10/2020
Description
Dissolution à compter du 14/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/10/2020, liquidateur : HASLE Michel Camille Claude, siège de la liquidation : 35 Boulevard Volney 35000 Rennes, parution de la publicité légale : Le journal de Vitré en date du 06/11/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/04/1986
Description
Historique des observations depuis le 07/04/1986 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).