Entreprise : SCM DE L AVENUE GAMBETTA - SIREN 335 184 214
Identité
Dénomination
SCM DE L AVENUE GAMBETTA
SIREN (siège)
335 184 214
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1986
Date de fin de la personne morale
10/04/2021
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
4695.43 EUR
Adresse du siège
16 AV GAMBETTA 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARUE FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Savennes
Nom, Prénom(s)
BOURET DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Guéret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/04/1986
Siret
33518421400013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer Celle ci etc.
Adresse
16 AV 16 avenue Gambetta
23000 , Guéret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
165
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2020 Liquidateur : BOURET Dominique Le siège de la liquidation est fixé à : 17 avenue Gambetta 23000 Guéret Journal d'annonces légales : la creuse agricole et rurale en date du 22/01/2021 Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1926
Date d'ajout
16/11/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/06/2012 : Partant : Mr LAROUDIE Claude Associé Indéfiniment et solidairement responsable - Nouveau : BOURET Dominique, Associé indéfiniment et solidairement responsable - Nouveau : LARUE François, Associé indéfiniment et solidairement responsable - Nouveau : CHEVALIERAS Jean-Luc, Associé indéfiniment et solidairement responsable - Nouveau : NORRE Léna, Associé indéfiniment et solidairement responsable - Nouveau : GSCHWIND Brigitte, Associé indéfiniment et solidairement responsable - Mise à jour des associés indéfiniment et solidairement responsable-
Numéro d'observation
1336
Date d'ajout
28/10/1999
Description
ANCIENS GERANTS : MR COURATIN JACQUES - MR LAROUDIE CLAUDE NOUVEAUX GERANTS : MR BERARD DOMINIQUE - MME DESBORDES NEE PORTAL MURIELE A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 695.43 EUR SIRET 335 184 214 00013 - APE 6619A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).