Entreprise : URBANIS - SIREN 335 158 739
Identité
Dénomination
URBANIS
SIREN (siège)
335 158 739
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1986
Date de fin de la personne morale
10/04/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Adresse du siège
48 RUE DE LORRAINE 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VASSAL CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
AUCH
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/02/1986
Siret
33515873900011
Code APE
7906
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION IMMOBILIERE, ACHAT, VENTE D'IMMEUBLES, LOTISSEMENT.
Adresse
48 RUE DE LORRAINE
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2281
Date d'ajout
10/06/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 05/06/2020, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de URBANIS (Procédure ouverte le 04/05/1990 ) Date d'effet : 05/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2799
Date d'ajout
12/11/2003
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 07.10.2003 ORDONNANT LA REOUVERTURE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE URBANIS ET DESIGNANT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE : MR HUGUES AUBRY ET LIQUIDATEUR : ME HELENE GASCON 1 RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC 32000 - AUCH Date d'effet : 07/10/2003
Numéro d'observation
2499
Date d'ajout
29/10/1997
Description
Radiation du RCS le 29/10/1997 avec effet au 09/11/1990 CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE AU 09.11.90 CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION - JUGT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 05.09.97 DISPARITION
Numéro d'observation
2079
Date d'ajout
10/09/1997
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 05/09/97 CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF A COMPTER DU 05/09/97
Numéro d'observation
2583
Date d'ajout
17/11/1995
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20.10.1995, MR PIERRE ROZES A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 20/10/95
Numéro d'observation
2482
Date d'ajout
12/11/1990
Description
Jugement EN DATE DU 09/11/90 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - CONFIRMANT MR BOUTTIER COMME JUGE COMMISSAIRE ET NOMMANT ME COUMET , 6 RUE GAMBETTA A AUCH COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 09/11/90
Numéro d'observation
1782
Date d'ajout
31/07/1990
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 27/07/90 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 27/07/90
Numéro d'observation
1127
Date d'ajout
07/05/1990
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 4 MAI 1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE (REGIME SIMPLIFIE) ET A NOMME : - MR BOUTTIER COMME JUGE COMMISSAIRE - ME FRECHIN 3 RUE LONDRADE A AGEN COMME ADMINISTRATEUR - ME COUMET 6 RUE GAMBETTA A AUCH COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS A FIXE AU 25/04/90 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 04/05/90
Numéro d'observation
1056
Date d'ajout
25/04/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE PAR MR VASSAL CLAUDE GERANT A COMPTER DU 25/04/90
Numéro d'observation
950
Date d'ajout
05/06/1987
Description
CHANGEMENT DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE DATE : 31 DECEMBRE NOUVELLE DATE : 31 MARS A COMPTER DU 31/10/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
51 000 FRF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).