Entreprise : GERFO - SIREN 335 158 408
Identité
Dénomination
GERFO
SIREN (siège)
335 158 408
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1997
Date de fin de la personne morale
20/02/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
186600 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU 5 SEPTEMBRE 1914 77165 SAINT-SOUPPLETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIBINIK GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Dammartin-en-Goële
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/04/1986
Siret
33515840800039
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
domaine informatique, toute action de consultation assistance conseil et recherche dans le domaine informatique et de l'organisation. Négoce & fabrication en sous traitance de produits industriels et produits de nettoyage.
Adresse
12 RUE 12 rue du 5 Septembre 1914
77165 , Saint-Soupplets - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
33515840800021
Code APE
721Z
Adresse
29 RUE DE LA COURNEUVE
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 07/11/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J273, désigne liquidateur SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux, .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/09/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 12/09/2016 NOMMANT ADMINISTRATEUR Selarl Ph.CONTANT - B.CARDON en la personne de Benjamin Cardon LEQUEL AURA POUR MISSION : d'assister
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 02/05/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J273 date de cessation des paiements le 27/04/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/11/2016, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/02/1997
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE LE 14.02.1989 PUB LIE DANS LE JOURNAL LA GAZETTE DU PALAIS DU 05.02. 1989 ANCIENS SIEGES SUCCESSIFS : 126.130 RUE ANATO LE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET ET AU GREFFE DE B OBIGNY : 29.RUE DE LA COURNEUVE.AUBERVILLIERS. TRA NSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX LE 02.01.1997 PUBLIE DANS LE PARISIEN EDITION DE S EINE ET MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).