Entreprise : STECIV INVESTISSEMENTS & ACHAT - SIREN 335 144 119
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2022)
Dénomination
STECIV INVESTISSEMENTS & ACHAT
SIREN (siège)
335 144 119
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1986
Fermeture de l'établissement - 33514411900047
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2022
Fermeture de l'établissement - 33514411900021
- Date d'effet de la fermeture : 22/08/2006
Fermeture de l'établissement - 33514411900039
- Date d'effet de la fermeture : 12/05/2014
Date de fin de la personne morale
26/03/2076
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
6 SQ THIERS 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Marciano CHARLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Aflalo MICHELE
Nom d'usage
Marciano
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Marciano CAROLINE
Nom d'usage
Halimi
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Marciano EMMANUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Halimi STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/1991
Siret
33514411900021
Code APE
703C
Adresse
1 PL PUY PAULIN
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1986
Siret
33514411900047
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles ou biens et droits immobiliers, propriété, administration, entretien et exploitation par bail ou autrement de l'ensemble de ces immeubles, notamment l'acquisition d'un immeuble sis à Floirac, 101, rue Emile Combes.
Adresse
6 SQ 6 square Thiers
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/2006
Siret
33514411900039
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
100 AV DU GENERAL LECLERC
93500 , PANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014D0355011
Date d'ajout
27/07/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-04-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 27-07-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014D0355015
Date d'ajout
27/07/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-04-2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/07/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).