Entreprise : S.C.I. LES TROIS CHENES, SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 335 130 027
Identité
(Entreprise radiée le 16/11/2023)
Dénomination
S.C.I. LES TROIS CHENES, SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
335 130 027
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1986
Fermeture de l'établissement - 33513002700014
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Date de fin de la personne morale
27/03/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
907218 EUR
Adresse du siège
LA RIGOURDIERE 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANOUE FRANCOISE
Nom d'usage
SCHACHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Biéville-Beuville
Nom, Prénom(s)
MENEU JEAN-JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
FROMENTOUX ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Rochetoirin
Nom, Prénom(s)
CHEVROLIER CHRISTOPHER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
FROMENTOUX CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Noyal-sur-Vilaine
Nom, Prénom(s)
LANOUE RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
COTTREL ANNICK
Nom d'usage
QUEDILLAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Plélan-le-Grand
Nom, Prénom(s)
MENEU SYLVIE
Nom d'usage
BEAUFILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
PORCHER THERESE
Nom d'usage
LANOUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1931
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
COTTREL BRIGITTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Nom, Prénom(s)
BAGOT GAELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Iffendic
Nom, Prénom(s)
DUCHEMIN FRANCOISE
Nom d'usage
ROBIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Dinan
Nom, Prénom(s)
LOGEAIS CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BUAN MARTINE
Nom d'usage
ROBE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Montreuil-sur-Ille
Nom, Prénom(s)
PINOT MONIQUE
Nom d'usage
LUZEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BAGOT PIERRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
WATERLOO
Nom, Prénom(s)
POINTEAU MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Nom, Prénom(s)
JARNOUEN DE VILLARTAY EDWIGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Binic-Étables-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
ZANONE IDA
Nom d'usage
VISSER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DUCHEMIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
DUCHEMIN CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
THOMAZEAU MARIE-ANNE
Nom d'usage
SOLIGNAC-LECOMTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
BAGOT OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
DUMBEA
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER MARIE
Nom d'usage
FROMENTOUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Dénomination
MG DEV
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Denis-d'Augerons
Dénomination
YLLM INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SCI REST-GUEN-SAINTE-ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
33513002700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
achat d'un ensemble immobilier à cesson sévigne, la rigourdière cadastre section bé n 69 pour 2331 m2 et location de cet ensemble pär bail
Adresse
Lieu-dit Rigourdière Zone d'Activités
35510 , Cesson-Sévigné - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33803
Date d'ajout
16/11/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Rennes le 16/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/08/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : FROMENTOUX né(e) GAUTHIER Marie, siège de la liquidation : 1 Rue de Rennes 35360 Montauban-de-Bretagne , parution de la publicité légale : Le journal de Vitré en date du 03/07/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/03/1986
Description
Historique des observations depuis le 28/03/1986 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - CAPITAL DE FONDATION : 3.300.000 FRS. - SOCIETE A CAPITAL VARIABLE. - MONTANT AU-DESSOUS DUQUEL LE CAPITAL NE PEUT ETRE REDUIT : 3.300.000 FRS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).